Otavio De Garcia Lazcano
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Otavio De Garcia Lazcano". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Otavio De Garcia Lazcano" : 1.
Otavio De Garcia Lazcano participa ou já participou de 51 empresas matrizes e 252 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Otavio De Garcia Lazcano : 303
Otavio De Garcia Lazcano é sócio de 1 empresa no estado de Paraná, 1 em Distrito Federal, 11 em São Paulo, 37 em Rio De Janeiro e 1 em Pernanbuco.
Primeira sociedade de Otavio De Garcia Lazcano foi firmada em: 08/08/1966
Sócios de Otavio De Garcia Lazcano : Rede D'Or Sao Luiz S.A., Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A., Mauro Teixeira Sampaio, Rodrigo Guerra Mumme, Rodrigo Gavina Da Cruz, Leandro Reis Tavares, Jamil Muanis Neto, Martha Maria Soares Savedra, Marcelo Pimentel Mello, Gustavo Kohn Giometti, Maria Augusta Crespo Mosca Tomita, Everton Marcelo Marrao Alves, Leonardo Fraga Pacheco, Jonas Berbert Pulcheri, Rafael Pinto Froes, Glaucia Maria Ribeiro De Carvalho, Humberto Giraldo, Thiago De Carvalho Gomes, Heitor Augusto Pereira Barbosa, Juliano Kiguchi Tomazela, Solange Zaquem Thompson Motta, Simone Cesena Duarte, Raquel Dourado Imbassahy Conrad, Raquel Reis Correa, Jefferson Klock, Tereza Villas Boas Veloso, Michel Wurman, Joao Marcello Dantas Leite, Pilar Engenharia E Gestao Ltda, Joatinga Partners Empreendimentos Imobiliarios E Agropecuarios Ltda, Mariana De Moraes Bastos Pessoa Albuquerque, Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo, Jose Miguel Vilela Junior, Marcelo Pacheco De Oliveira, Luiz Gustavo Gomes Teixeira, Jorge Neval Moll Filho, Alice Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Neto, Renata Junqueira Moll Bernardes, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, Andre Francisco Junqueira Moll, Opuner Do Brasil Ltda, Pablo Dos Santos Meneses, Pedro Henrique Dias Da Cruz Loretti Vaz De Almeida, Heraclito De Brito Gomes Junior, Wolfgang Stephan Schwerdtle, Hospital Esperanca Sa, Victor Bernardes, Antonio Romeu Scofano Junior
Exibidos apenas os 50 primeiros sócios.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ : ***035707**).
Sul America Odontologico S.A
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Odontologico S.A.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 29/03/2023.
CNPJ: 11.973.134/0009-62
Razão social: Sul America Odontologico S.A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida General Motors, 1959, Ronda, Sao Jose Dos Campos,
SP, CEP 12221-842, Brasil
Capital social: R$ 202.593.999,00.
Atividade econômica : Planos de saúde (6550200).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 02/06/2021
Telefone de contato: (21) 25068312
E-mail: [email protected]
Sul America Odontologico S.A
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Odontologico S.A.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 29/03/2023.
CNPJ: 11.973.134/0010-04
Razão social: Sul America Odontologico S.A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Friedrich Von Voith, 825, Parque Nacoes Unidas, Sao Paulo,
SP, CEP 02995-900, Brasil
Capital social: R$ 202.593.999,00.
Atividade econômica : Planos de saúde (6550200).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 05/11/2021
Telefone de contato: (21) 25068312
E-mail: [email protected]
Sul America Odontologico S.A
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Odontologico S.A.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 29/03/2023.
CNPJ: 11.973.134/0011-87
Razão social: Sul America Odontologico S.A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Queiros Dos Santos, 1717, Casa Branca, Santo Andre,
SP, CEP 09015-311, Brasil
Capital social: R$ 202.593.999,00.
Atividade econômica : Atividade odontológica (8630504).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 03/12/2021
Telefone de contato: (21) 25064323
E-mail: [email protected]
Sul America Odontologico S.A
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Odontologico S.A.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 29/03/2023.
CNPJ: 11.973.134/0016-91
Razão social: Sul America Odontologico S.A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 26.9, Km 26.900 Lote Area Quadragleba A
Lageadinho, Cotia,
SP, CEP 06709-015, Brasil
Capital social: R$ 202.593.999,00.
Atividade econômica : Planos de saúde (6550200).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 12/07/2022
Telefone de contato: (21) 25064323
E-mail: [email protected]
Delfim 1212 Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Sócio-Administrador da empresa Delfim 1212 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 14/09/2020.
CNPJ: 34.686.757/0001-00
Razão social: Delfim 1212 Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Visconde De Piraja, 00351, Sal 604
Ipanema, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22410-906, Brasil
Capital social: R$ 9.500.000,00.
Atividade econômica : Compra e venda de imóveis próprios (6810201).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 28/08/2019
Telefone de contato: (21) 22222222
E-mail: [email protected]
Gni42 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni42 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 20/07/2021.
CNPJ: 42.781.466/0001-11
Razão social: Gni42 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 12.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 20/07/2021
Telefone de contato: (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Fm Holding Financeira S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Fm Holding Financeira S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 05/08/2021.
CNPJ: 43.013.946/0001-03
Razão social: Fm Holding Financeira S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 12.000,00.
Atividade econômica : Outras sociedades de participação, exceto holdings (6463800).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 05/08/2021
Telefone de contato: (21) 32394700 / FAX : (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Gni48 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni48 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 27/10/2021.
CNPJ: 44.037.859/0001-40
Razão social: Gni48 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 10.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 27/10/2021
Telefone de contato: (21) 32394700 / FAX : (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Gni64 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni64 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 12/08/2022.
CNPJ: 47.548.932/0001-37
Razão social: Gni64 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 10.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 12/08/2022
Telefone de contato: (21) 32394700 / FAX : (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Gni67 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni67 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 12/03/2024.
CNPJ: 54.286.457/0001-33
Razão social: Gni67 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 1.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 12/03/2024
Telefone de contato: (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Santa Luzia Ii Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Santa Luzia Ii Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 18/10/2016.
CNPJ: 22.055.459/0001-25
Razão social: Santa Luzia Ii Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Setor Sgas 914, S/N, Lote 64-A E 65-A
Asa Sul, Brasilia,
DF, CEP 70390-140, Brasil
Capital social: R$ 105.800.966,00.
Atividade econômica : Holdings de instituições não-financeiras (6462000).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 11/02/2015
Telefone de contato: (61) 32134052 / FAX : (21) 32394785
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.