Otavio De Garcia Lazcano
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Otavio De Garcia Lazcano". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Otavio De Garcia Lazcano" : 1.
Otavio De Garcia Lazcano participa ou já participou de 51 empresas matrizes e 252 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Otavio De Garcia Lazcano : 303
Otavio De Garcia Lazcano é sócio de 1 empresa no estado de Paraná, 1 em Distrito Federal, 11 em São Paulo, 37 em Rio De Janeiro e 1 em Pernanbuco.
Primeira sociedade de Otavio De Garcia Lazcano foi firmada em: 08/08/1966
Sócios de Otavio De Garcia Lazcano : Rede D'Or Sao Luiz S.A., Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A., Mauro Teixeira Sampaio, Rodrigo Guerra Mumme, Rodrigo Gavina Da Cruz, Leandro Reis Tavares, Jamil Muanis Neto, Martha Maria Soares Savedra, Marcelo Pimentel Mello, Gustavo Kohn Giometti, Maria Augusta Crespo Mosca Tomita, Everton Marcelo Marrao Alves, Leonardo Fraga Pacheco, Jonas Berbert Pulcheri, Rafael Pinto Froes, Glaucia Maria Ribeiro De Carvalho, Humberto Giraldo, Thiago De Carvalho Gomes, Heitor Augusto Pereira Barbosa, Juliano Kiguchi Tomazela, Solange Zaquem Thompson Motta, Simone Cesena Duarte, Raquel Dourado Imbassahy Conrad, Raquel Reis Correa, Jefferson Klock, Tereza Villas Boas Veloso, Michel Wurman, Joao Marcello Dantas Leite, Pilar Engenharia E Gestao Ltda, Joatinga Partners Empreendimentos Imobiliarios E Agropecuarios Ltda, Mariana De Moraes Bastos Pessoa Albuquerque, Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo, Jose Miguel Vilela Junior, Marcelo Pacheco De Oliveira, Luiz Gustavo Gomes Teixeira, Jorge Neval Moll Filho, Alice Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Neto, Renata Junqueira Moll Bernardes, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, Andre Francisco Junqueira Moll, Opuner Do Brasil Ltda, Pablo Dos Santos Meneses, Pedro Henrique Dias Da Cruz Loretti Vaz De Almeida, Heraclito De Brito Gomes Junior, Wolfgang Stephan Schwerdtle, Hospital Esperanca Sa, Victor Bernardes, Antonio Romeu Scofano Junior
Exibidos apenas os 50 primeiros sócios.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ : ***035707**).
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0015-51
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Olegario Maciel, 1790, Loja 03
Santo Agostinho, Belo Horizonte,
MG, CEP 30180-119, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 02/04/1997
Telefone de contato: (21) 25064323 / FAX : (21) 25068269
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0016-32
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Presidente Vargas, 290, 3 E 4 Andares
Centro, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 20071-000, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 11/04/1997
Telefone de contato: (21) 25068312
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0119-48
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Do Passeio, 00042, 6 Pavimento Parte
Centro, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 20021-290, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 14/10/1998
Telefone de contato: (21) 25064323 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0163-11
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Sao Joao, 2200, Andar 16 Sala 1602 A E B
Jardim Das Colinas, Sao Jose Dos Campos,
SP, CEP 12242-000, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 13/10/1998
Telefone de contato: (21) 25068585 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0262-01
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Blumenau, 64, Sala 1706 Sala 1707
Centro, Joinville,
SC, CEP 89204-250, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 01/08/2013
Telefone de contato: (21) 25064965
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0265-46
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Laura, 41, Sala 01 E 02
Centro, Santo Andre,
SP, CEP 09040-240, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 18/07/2013
Telefone de contato: (21) 25068312
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0268-99
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Tuiuti, 2629, Tatuape, Sao Paulo,
SP, CEP 03307-005, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 18/07/2013
Telefone de contato: (21) 25068585
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0275-18
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Moema, 300, Loja 01 E 02
Moema, Sao Paulo,
SP, CEP 04077-020, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 18/07/2013
Telefone de contato: (21) 25068312
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0285-90
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Tito, 678, Loja 3
Vila Romana, Sao Paulo,
SP, CEP 05051-000, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 09/01/2014
Telefone de contato: (21) 25064965
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0289-13
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Praca Dom Jose Gaspar, 30, Andar: 13;
Republica, Sao Paulo,
SP, CEP 01047-010, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 19/11/2014
Telefone de contato: (21) 25068312
E-mail: [email protected]
Sul America Companhia de Seguro Saude
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Companhia de Seguro Saude.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/03/2023.
CNPJ: 01.685.053/0307-30
Razão social: Sul America Companhia de Seguro Saude
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Rondon Pacheco, 635, Loja 05
Tabajaras, Uberlandia,
MG, CEP 38400-242, Brasil
Capital social: R$ 6.542.040.277,30.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 05/07/2023
Telefone de contato: (21) 25064323
E-mail: [email protected]
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.