Otavio De Garcia Lazcano
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Otavio De Garcia Lazcano". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Otavio De Garcia Lazcano" : 1.
Otavio De Garcia Lazcano participa ou já participou de 51 empresas matrizes e 252 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Otavio De Garcia Lazcano : 303
Otavio De Garcia Lazcano é sócio de 1 empresa no estado de Paraná, 1 em Distrito Federal, 11 em São Paulo, 37 em Rio De Janeiro e 1 em Pernanbuco.
Primeira sociedade de Otavio De Garcia Lazcano foi firmada em: 08/08/1966
Sócios de Otavio De Garcia Lazcano : Rede D'Or Sao Luiz S.A., Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A., Mauro Teixeira Sampaio, Rodrigo Guerra Mumme, Rodrigo Gavina Da Cruz, Leandro Reis Tavares, Jamil Muanis Neto, Martha Maria Soares Savedra, Marcelo Pimentel Mello, Gustavo Kohn Giometti, Maria Augusta Crespo Mosca Tomita, Everton Marcelo Marrao Alves, Leonardo Fraga Pacheco, Jonas Berbert Pulcheri, Rafael Pinto Froes, Glaucia Maria Ribeiro De Carvalho, Humberto Giraldo, Thiago De Carvalho Gomes, Heitor Augusto Pereira Barbosa, Juliano Kiguchi Tomazela, Solange Zaquem Thompson Motta, Simone Cesena Duarte, Raquel Dourado Imbassahy Conrad, Raquel Reis Correa, Jefferson Klock, Tereza Villas Boas Veloso, Michel Wurman, Joao Marcello Dantas Leite, Pilar Engenharia E Gestao Ltda, Joatinga Partners Empreendimentos Imobiliarios E Agropecuarios Ltda, Mariana De Moraes Bastos Pessoa Albuquerque, Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo, Jose Miguel Vilela Junior, Marcelo Pacheco De Oliveira, Luiz Gustavo Gomes Teixeira, Jorge Neval Moll Filho, Alice Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Neto, Renata Junqueira Moll Bernardes, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, Andre Francisco Junqueira Moll, Opuner Do Brasil Ltda, Pablo Dos Santos Meneses, Pedro Henrique Dias Da Cruz Loretti Vaz De Almeida, Heraclito De Brito Gomes Junior, Wolfgang Stephan Schwerdtle, Hospital Esperanca Sa, Victor Bernardes, Antonio Romeu Scofano Junior
Exibidos apenas os 50 primeiros sócios.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ : ***035707**).
Hospital Esperanca Sa
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Hospital Aeroporto (Hospital Esperanca Sa).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 04/07/2016.
CNPJ: 02.284.062/0021-41
Razão social: Hospital Esperanca Sa
Nome fantasia: Hospital Aeroporto.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Santos Dumont, 2028, Hospital Aeroporto
Centro, Lauro De Freitas,
BA, CEP 42702-400, Brasil
Capital social: R$ 4.911.726.093,80.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 07/12/2022
Telefone de contato: (71) 21087601
E-mail: [email protected]
Hospital Esperanca Sa
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Cdpe - Esperanca (Hospital Esperanca Sa).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 04/07/2016.
CNPJ: 02.284.062/0020-60
Razão social: Hospital Esperanca Sa
Nome fantasia: Cdpe - Esperanca.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Riachao, 807, Gp A
Muribeca, Jaboatao Dos Guararapes,
PE, CEP 54355-057, Brasil
Capital social: R$ 4.911.726.093,80.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 14/09/2022
Telefone de contato: (81) 31317478
E-mail: [email protected]
Hospital Esperanca Sa
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Hospital Memorial Arthur Ramos (Hospital Esperanca Sa).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 04/07/2016.
CNPJ: 02.284.062/0022-22
Razão social: Hospital Esperanca Sa
Nome fantasia: Hospital Memorial Arthur Ramos.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Hugo Correa Paes, 253, Gruta De Lourdes, Maceio,
AL, CEP 57052-827, Brasil
Capital social: R$ 4.911.726.093,80.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 07/12/2022
Telefone de contato: (82) 21237000
E-mail: [email protected]
Hospital Esperanca Sa
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Pronto Atendimento Yutaka Takeda (Hospital Esperanca Sa).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 04/07/2016.
CNPJ: 02.284.062/0023-03
Razão social: Hospital Esperanca Sa
Nome fantasia: Pronto Atendimento Yutaka Takeda.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Rio Dourado, 140, Quadra06 Lote 24 26 E 28
Beira Rio, Parauapebas,
PA, CEP 68515-000, Brasil
Capital social: R$ 4.911.726.093,80.
Atividade econômica : Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências (8610102).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 27/01/2023
Telefone de contato: (55) 30033230
E-mail: [email protected]
Hospital Esperanca Sa
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Hospital Barra D'Or Ii (Hospital Esperanca Sa).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 04/07/2016.
CNPJ: 02.284.062/0024-94
Razão social: Hospital Esperanca Sa
Nome fantasia: Hospital Barra D'Or Ii.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Nelson Mufarrej, 255, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22775-050, Brasil
Capital social: R$ 4.911.726.093,80.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 28/07/2023
Telefone de contato: (21) 24303600
E-mail: [email protected]
Hospital Esperanca Sa
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Arthur Ramos - Laboratorios (Hospital Esperanca Sa).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 04/07/2016.
CNPJ: 02.284.062/0026-56
Razão social: Hospital Esperanca Sa
Nome fantasia: Arthur Ramos - Laboratorios.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Comendador Gustavo Paiva, 5945, Loja 3001 Cond Parque Shop Maceio
Cruz Das Almas, Maceio,
AL, CEP 57038-000, Brasil
Capital social: R$ 4.911.726.093,80.
Atividade econômica : Laboratórios clínicos (8640202).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 10/04/2024
Telefone de contato: (81) 31317478
E-mail: [email protected]
Hospital Esperanca Sa
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Cdrj Esperanca Dhl (Hospital Esperanca Sa).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 04/07/2016.
CNPJ: 02.284.062/0025-75
Razão social: Hospital Esperanca Sa
Nome fantasia: Cdrj Esperanca Dhl.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Francisco De S E Melo, 1590, Galpao 4 Armazens 109 110 111 112 113 114 115 E 116 G4 E Patio Parte 10
Cordovil, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 21010-410, Brasil
Capital social: R$ 4.911.726.093,80.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 28/02/2024
Telefone de contato: (81) 31317800
E-mail: [email protected]
Sul America Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 28/07/2023.
CNPJ: 32.206.435/0001-83
Razão social: Sul America Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Pres Juscelino Kubitschek, 360, Conj 81 Edif 360 Jk
Vila Nova Conceicao, Sao Paulo,
SP, CEP 04543-000, Brasil
Capital social: R$ 137.876.220,00.
Atividade econômica : Distribuidoras de títulos e valores mobiliários (6612602).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 30/09/1988
Telefone de contato: (21) 25064323
E-mail: [email protected]
Opuner do Brasil Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Opuner do Brasil Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 17/08/2018.
CNPJ: 04.841.586/0001-78
Razão social: Opuner do Brasil Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 11.235.908,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 18/12/2001
Telefone de contato: (21) 32394700
Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 17/08/2018.
CNPJ: 07.440.775/0001-27
Razão social: Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 138, Bloco 01 Loja 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 889.863.001,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 03/05/2005
Telefone de contato: (21) 32394787 / (21) 32394781 / FAX : (21) 32394785
E-mail: [email protected]
Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 17/08/2018.
CNPJ: 07.440.775/0002-08
Razão social: Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Mariz E Barros, 550, Lote 204D
Icarai, Niteroi,
RJ, CEP 24220-121, Brasil
Capital social: R$ 889.863.001,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 26/10/2016
Telefone de contato: (21) 34613620
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.