Otavio De Garcia Lazcano
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Otavio De Garcia Lazcano". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Otavio De Garcia Lazcano" : 1.
Otavio De Garcia Lazcano participa ou já participou de 51 empresas matrizes e 252 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Otavio De Garcia Lazcano : 303
Otavio De Garcia Lazcano é sócio de 1 empresa no estado de Paraná, 1 em Distrito Federal, 11 em São Paulo, 37 em Rio De Janeiro e 1 em Pernanbuco.
Primeira sociedade de Otavio De Garcia Lazcano foi firmada em: 08/08/1966
Sócios de Otavio De Garcia Lazcano : Rede D'Or Sao Luiz S.A., Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A., Mauro Teixeira Sampaio, Rodrigo Guerra Mumme, Rodrigo Gavina Da Cruz, Leandro Reis Tavares, Jamil Muanis Neto, Martha Maria Soares Savedra, Marcelo Pimentel Mello, Gustavo Kohn Giometti, Maria Augusta Crespo Mosca Tomita, Everton Marcelo Marrao Alves, Leonardo Fraga Pacheco, Jonas Berbert Pulcheri, Rafael Pinto Froes, Glaucia Maria Ribeiro De Carvalho, Humberto Giraldo, Thiago De Carvalho Gomes, Heitor Augusto Pereira Barbosa, Juliano Kiguchi Tomazela, Solange Zaquem Thompson Motta, Simone Cesena Duarte, Raquel Dourado Imbassahy Conrad, Raquel Reis Correa, Jefferson Klock, Tereza Villas Boas Veloso, Michel Wurman, Joao Marcello Dantas Leite, Pilar Engenharia E Gestao Ltda, Joatinga Partners Empreendimentos Imobiliarios E Agropecuarios Ltda, Mariana De Moraes Bastos Pessoa Albuquerque, Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo, Jose Miguel Vilela Junior, Marcelo Pacheco De Oliveira, Luiz Gustavo Gomes Teixeira, Jorge Neval Moll Filho, Alice Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Neto, Renata Junqueira Moll Bernardes, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, Andre Francisco Junqueira Moll, Opuner Do Brasil Ltda, Pablo Dos Santos Meneses, Pedro Henrique Dias Da Cruz Loretti Vaz De Almeida, Heraclito De Brito Gomes Junior, Wolfgang Stephan Schwerdtle, Hospital Esperanca Sa, Victor Bernardes, Antonio Romeu Scofano Junior
Exibidos apenas os 50 primeiros sócios.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ : ***035707**).
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0009-01
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Visconde De Souza Franco, 05, Loja 02
Reduto, Belem,
PA, CEP 66053-000, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 30/05/2001
Telefone de contato: (21) 25068312 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0010-37
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Alameda Santos, 2101, Andar 2
Cerqueira Cesar, Sao Paulo,
SP, CEP 01419-911, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 01/06/2001
Telefone de contato: (21) 25064323
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0012-07
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Santos Dumont, 1810, Sala 02
Aldeota, Fortaleza,
CE, CEP 60150-160, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 29/05/2001
Telefone de contato: (21) 25068312 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0015-41
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Quadra Setor Comercial Norte Quadra 01, Bl D, Sala 101 A 107 Edif Vega Luxury Mall Torre B
Asa Norte, Brasilia,
DF, CEP 70711-040, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 03/07/2001
Telefone de contato: (21) 25068312 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0016-22
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Antonio Lapa, 414, Cambui, Campinas,
SP, CEP 13025-241, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 01/06/2001
Telefone de contato: (21) 25068312 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0018-94
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Professor Joao Fiusa, 1190, Sala B
Alto Da Boa Vista, Ribeirao Preto,
SP, CEP 14025-320, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 01/06/2001
Telefone de contato: (21) 25068312 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0027-85
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Laura, 41, Sala 01 E 02
Centro, Santo Andre,
SP, CEP 09040-240, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 24/08/2001
Telefone de contato: (21) 25068312 / FAX : (21) 25068197
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0037-57
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Sao Joao, 2200, Andar 16 Sala 1602 A E B
Jardim Das Colinas, Sao Jose Dos Campos,
SP, CEP 12242-000, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 08/10/2001
Telefone de contato: (21) 25068585 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0194-08
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Blumenau, 64, Sala 1706 Sala 1707
Centro, Joinville,
SC, CEP 89204-250, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 26/04/2012
Telefone de contato: (21) 25064965 / FAX : (21) 25068469
E-mail: [email protected]
Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 13/07/2023.
CNPJ: 01.704.513/0214-96
Razão social: Sul America Seguros de Pessoas e Previdencia S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Travessa Francisco De Leonardo Truda, 98, Sala 21
Centro Historic, Porto Alegre,
RS, CEP 90010-050, Brasil
Capital social: R$ 878.350.424,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros vida (6511101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 14/09/2023
Telefone de contato: (21) 25064323
E-mail: [email protected]
Hospital Norte D 'Or de Cascadura S.A
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Hospital Norte D 'Or de Cascadura S.A.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 19/12/2018.
CNPJ: 09.578.217/0001-58
Razão social: Hospital Norte D 'Or de Cascadura S.A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Carolina Machado, 38, Cascadura, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 21351-021, Brasil
Capital social: R$ 12.103.748,00.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 06/05/2008
Telefone de contato: (21) 39786000
E-mail: [email protected]
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.