Otavio De Garcia Lazcano
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Otavio De Garcia Lazcano". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Otavio De Garcia Lazcano" : 1.
Otavio De Garcia Lazcano participa ou já participou de 51 empresas matrizes e 252 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Otavio De Garcia Lazcano : 303
Otavio De Garcia Lazcano é sócio de 1 empresa no estado de Paraná, 1 em Distrito Federal, 11 em São Paulo, 37 em Rio De Janeiro e 1 em Pernanbuco.
Primeira sociedade de Otavio De Garcia Lazcano foi firmada em: 08/08/1966
Sócios de Otavio De Garcia Lazcano : Rede D'Or Sao Luiz S.A., Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A., Mauro Teixeira Sampaio, Rodrigo Guerra Mumme, Rodrigo Gavina Da Cruz, Leandro Reis Tavares, Jamil Muanis Neto, Martha Maria Soares Savedra, Marcelo Pimentel Mello, Gustavo Kohn Giometti, Maria Augusta Crespo Mosca Tomita, Everton Marcelo Marrao Alves, Leonardo Fraga Pacheco, Jonas Berbert Pulcheri, Rafael Pinto Froes, Glaucia Maria Ribeiro De Carvalho, Humberto Giraldo, Thiago De Carvalho Gomes, Heitor Augusto Pereira Barbosa, Juliano Kiguchi Tomazela, Solange Zaquem Thompson Motta, Simone Cesena Duarte, Raquel Dourado Imbassahy Conrad, Raquel Reis Correa, Jefferson Klock, Tereza Villas Boas Veloso, Michel Wurman, Joao Marcello Dantas Leite, Pilar Engenharia E Gestao Ltda, Joatinga Partners Empreendimentos Imobiliarios E Agropecuarios Ltda, Mariana De Moraes Bastos Pessoa Albuquerque, Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo, Jose Miguel Vilela Junior, Marcelo Pacheco De Oliveira, Luiz Gustavo Gomes Teixeira, Jorge Neval Moll Filho, Alice Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Neto, Renata Junqueira Moll Bernardes, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, Andre Francisco Junqueira Moll, Opuner Do Brasil Ltda, Pablo Dos Santos Meneses, Pedro Henrique Dias Da Cruz Loretti Vaz De Almeida, Heraclito De Brito Gomes Junior, Wolfgang Stephan Schwerdtle, Hospital Esperanca Sa, Victor Bernardes, Antonio Romeu Scofano Junior
Exibidos apenas os 50 primeiros sócios.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ : ***035707**).
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Nefrologia D'Or (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0171-04
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Nefrologia D'Or.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Pres Juscelino Kubitschek, 180, Andar 6
Vila Nova Conceicao, Sao Paulo,
SP, CEP 04543-000, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Serviços de diálise e nefrologia (8640203).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 10/08/2023
Telefone de contato: (11) 30036373
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Rede D'Or Sao Luiz S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0168-09
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Marques De Sao Vicente, 52, Sala 402
Gavea, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22451-901, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividades de fisioterapia (8650004).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 22/06/2023
Telefone de contato: (21) 36169100
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Rede D'Or Sao Luiz S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0169-90
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Do Passeio, 00048, A 56 11 Andar
Centro, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 20021-290, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (8211300).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 22/06/2023
Telefone de contato: (21) 36169100
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Cemed Sao Caetano (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0166-47
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Cemed Sao Caetano.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Alameda Caulim, 115, Conj 107 A 121
Ceramica, Sao Caetano Do Sul,
SP, CEP 09531-195, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividade médica ambulatorial restrita a consultas (8630503).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 26/05/2023
Telefone de contato: (11) 27771100
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Nefrologia D'Or - Sao Luiz Osasco (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0172-95
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Nefrologia D'Or - Sao Luiz Osasco.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Victor Brecheret, 224, Vila Yara, Osasco,
SP, CEP 06026-000, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Serviços de diálise e nefrologia (8640203).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 07/02/2024
Telefone de contato: (11) 36528000
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Centro Medico Galeria Menescal (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0174-57
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Centro Medico Galeria Menescal.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Nossa Senhora De Copacabana, 00664, Apt 310
Copacabana, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22050-903, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos (8630501).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 07/02/2024
Telefone de contato: (21) 25453600
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Centro Medico Sao Luiz Osasco Ii (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0173-76
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Centro Medico Sao Luiz Osasco Ii.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Dionysia Alves Barreto, 678, Lote 19 Quadra8
Vila Osasco, Osasco,
SP, CEP 06086-045, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividade médica ambulatorial restrita a consultas (8630503).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 07/02/2024
Telefone de contato: (11) 36528000
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Rede D'Or Sao Luiz S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0175-38
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1500, Conj 52
Agua Branca, Sao Paulo,
SP, CEP 05001-100, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (8211300).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 26/03/2024
Telefone de contato: (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Traditio Companhia de Seguros
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Salic (Traditio Companhia de Seguros).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 07/08/2023.
CNPJ: 33.041.062/0001-09
Razão social: Traditio Companhia de Seguros
Nome fantasia: Salic.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Do Passeio, 00042, 6 Pavimento
Centro, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 20021-290, Brasil
Capital social: R$ 4.205.105.573,70.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros não vida (6512000).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 04/08/1966
Telefone de contato: (21) 25064323 / FAX : (21) 25068197
E-mail: [email protected]
Traditio Companhia de Seguros
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Traditio Companhia de Seguros.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 07/08/2023.
CNPJ: 33.041.062/0003-62
Razão social: Traditio Companhia de Seguros
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Santos Dumont, 1810, Sala 01
Aldeota, Fortaleza,
CE, CEP 60150-160, Brasil
Capital social: R$ 4.205.105.573,70.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros não vida (6512000).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 15/04/1966
Telefone de contato: (21) 25068312 / FAX : (21) 25068820
E-mail: [email protected]
Traditio Companhia de Seguros
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Traditio Companhia de Seguros.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 07/08/2023.
CNPJ: 33.041.062/0004-43
Razão social: Traditio Companhia de Seguros
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Padre Carapuceiro, 733, Sala 0601 Emp Center Sala 602 6 Andar
Boa Viagem, Recife,
PE, CEP 51020-280, Brasil
Capital social: R$ 4.205.105.573,70.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros não vida (6512000).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 15/04/1966
Telefone de contato: (21) 25064323
E-mail: [email protected]
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.