Otavio De Garcia Lazcano
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Otavio De Garcia Lazcano". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Otavio De Garcia Lazcano" : 1.
Otavio De Garcia Lazcano participa ou já participou de 51 empresas matrizes e 252 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Otavio De Garcia Lazcano : 303
Otavio De Garcia Lazcano é sócio de 1 empresa no estado de Paraná, 1 em Distrito Federal, 11 em São Paulo, 37 em Rio De Janeiro e 1 em Pernanbuco.
Primeira sociedade de Otavio De Garcia Lazcano foi firmada em: 08/08/1966
Sócios de Otavio De Garcia Lazcano : Rede D'Or Sao Luiz S.A., Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A., Mauro Teixeira Sampaio, Rodrigo Guerra Mumme, Rodrigo Gavina Da Cruz, Leandro Reis Tavares, Jamil Muanis Neto, Martha Maria Soares Savedra, Marcelo Pimentel Mello, Gustavo Kohn Giometti, Maria Augusta Crespo Mosca Tomita, Everton Marcelo Marrao Alves, Leonardo Fraga Pacheco, Jonas Berbert Pulcheri, Rafael Pinto Froes, Glaucia Maria Ribeiro De Carvalho, Humberto Giraldo, Thiago De Carvalho Gomes, Heitor Augusto Pereira Barbosa, Juliano Kiguchi Tomazela, Solange Zaquem Thompson Motta, Simone Cesena Duarte, Raquel Dourado Imbassahy Conrad, Raquel Reis Correa, Jefferson Klock, Tereza Villas Boas Veloso, Michel Wurman, Joao Marcello Dantas Leite, Pilar Engenharia E Gestao Ltda, Joatinga Partners Empreendimentos Imobiliarios E Agropecuarios Ltda, Mariana De Moraes Bastos Pessoa Albuquerque, Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo, Jose Miguel Vilela Junior, Marcelo Pacheco De Oliveira, Luiz Gustavo Gomes Teixeira, Jorge Neval Moll Filho, Alice Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Neto, Renata Junqueira Moll Bernardes, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, Andre Francisco Junqueira Moll, Opuner Do Brasil Ltda, Pablo Dos Santos Meneses, Pedro Henrique Dias Da Cruz Loretti Vaz De Almeida, Heraclito De Brito Gomes Junior, Wolfgang Stephan Schwerdtle, Hospital Esperanca Sa, Victor Bernardes, Antonio Romeu Scofano Junior
Exibidos apenas os 50 primeiros sócios.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ : ***035707**).
Gni66 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni66 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 12/03/2024.
CNPJ: 54.286.533/0001-00
Razão social: Gni66 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 1.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 12/03/2024
Telefone de contato: (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Sul America Seguradora de Saude S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Sul America Seguradora de Saude S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 29/03/2023.
CNPJ: 47.184.510/0001-20
Razão social: Sul America Seguradora de Saude S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Moema, 300, Loja 01 E 02
Moema, Sao Paulo,
SP, CEP 04077-020, Brasil
Capital social: R$ 349.281.073,00.
Atividade econômica : Sociedade seguradora de seguros saúde (6520100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 26/09/1975
Telefone de contato: (21) 25064442
E-mail: [email protected]
Gni31 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni31 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda (Gni31 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 16/11/2020.
CNPJ: 39.801.988/0001-23
Razão social: Gni31 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Nome fantasia: Gni31 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 8.997.965,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 16/11/2020
Telefone de contato: (21) 32394700
Gni32 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni32 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 25/11/2020.
CNPJ: 39.912.826/0001-62
Razão social: Gni32 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 12.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 25/11/2020
Telefone de contato: (21) 32394700
Gni33 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni33 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 25/11/2020.
CNPJ: 39.913.616/0001-99
Razão social: Gni33 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 12.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 25/11/2020
Telefone de contato: (21) 32394700
Gni34 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni34 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 26/11/2020.
CNPJ: 39.927.078/0001-91
Razão social: Gni34 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 81.833.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 26/11/2020
Telefone de contato: (21) 32394700
Gni70 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é sócio, administrador ou dono da empresa Gni70 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda.
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 19/03/2024.
CNPJ: 54.386.331/0001-30
Razão social: Gni70 Rj Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Voluntarios Da Patria, 00138, Blc 1 Loj 201
Botafogo, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 22270-010, Brasil
Capital social: R$ 1.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 19/03/2024
Telefone de contato: (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Rio'S Capitalizacao S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Rio'S Capitalizacao S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 17/07/2023.
CNPJ: 03.558.096/0001-04
Razão social: Rio'S Capitalizacao S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Do Passeio, 00042, 6 Pavimento
Centro, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 20021-290, Brasil
Capital social: R$ 77.696.335,00.
Atividade econômica : Sociedades de capitalização (6450600).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 13/12/1999
Telefone de contato: (21) 25064323 / FAX : (21) 32136417
E-mail: [email protected]
Rio'S Capitalizacao S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Rio'S Capitalizacao S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 17/07/2023.
CNPJ: 03.558.096/0005-20
Razão social: Rio'S Capitalizacao S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Professor Joao Fiusa, 1190, Sala C
Alto Da Boa Vista, Ribeirao Preto,
SP, CEP 14025-320, Brasil
Capital social: R$ 77.696.335,00.
Atividade econômica : Sociedades de capitalização (6450600).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 18/01/2005
Telefone de contato: (21) 25069160 / FAX : (21) 25064245
E-mail: [email protected]
Rio'S Capitalizacao S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Rio'S Capitalizacao S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 17/07/2023.
CNPJ: 03.558.096/0007-91
Razão social: Rio'S Capitalizacao S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Antonio Lapa, 414, Cambui, Campinas,
SP, CEP 13025-241, Brasil
Capital social: R$ 77.696.335,00.
Atividade econômica : Sociedades de capitalização (6450600).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 18/01/2005
Telefone de contato: (21) 25064245 / FAX : (21) 25069160
E-mail: [email protected]
Rio'S Capitalizacao S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Rio'S Capitalizacao S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 17/07/2023.
CNPJ: 03.558.096/0013-30
Razão social: Rio'S Capitalizacao S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Do Passeio, 00042, 6 Pavimento Parte
Centro, Rio De Janeiro,
RJ, CEP 20021-290, Brasil
Capital social: R$ 77.696.335,00.
Atividade econômica : Sociedades de capitalização (6450600).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 08/03/2005
Telefone de contato: (21) 25064323 / FAX : (21) 32136417
E-mail: [email protected]
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.