Otavio De Garcia Lazcano
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Otavio De Garcia Lazcano". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Otavio De Garcia Lazcano" : 1.
Otavio De Garcia Lazcano participa ou já participou de 51 empresas matrizes e 252 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Otavio De Garcia Lazcano : 303
Otavio De Garcia Lazcano é sócio de 1 empresa no estado de Paraná, 1 em Distrito Federal, 11 em São Paulo, 37 em Rio De Janeiro e 1 em Pernanbuco.
Primeira sociedade de Otavio De Garcia Lazcano foi firmada em: 08/08/1966
Sócios de Otavio De Garcia Lazcano : Rede D'Or Sao Luiz S.A., Pmj Empreendimentos Imobiliarios S.A., Mauro Teixeira Sampaio, Rodrigo Guerra Mumme, Rodrigo Gavina Da Cruz, Leandro Reis Tavares, Jamil Muanis Neto, Martha Maria Soares Savedra, Marcelo Pimentel Mello, Gustavo Kohn Giometti, Maria Augusta Crespo Mosca Tomita, Everton Marcelo Marrao Alves, Leonardo Fraga Pacheco, Jonas Berbert Pulcheri, Rafael Pinto Froes, Glaucia Maria Ribeiro De Carvalho, Humberto Giraldo, Thiago De Carvalho Gomes, Heitor Augusto Pereira Barbosa, Juliano Kiguchi Tomazela, Solange Zaquem Thompson Motta, Simone Cesena Duarte, Raquel Dourado Imbassahy Conrad, Raquel Reis Correa, Jefferson Klock, Tereza Villas Boas Veloso, Michel Wurman, Joao Marcello Dantas Leite, Pilar Engenharia E Gestao Ltda, Joatinga Partners Empreendimentos Imobiliarios E Agropecuarios Ltda, Mariana De Moraes Bastos Pessoa Albuquerque, Eduardo Henrique De Mello Motta Loyo, Jose Miguel Vilela Junior, Marcelo Pacheco De Oliveira, Luiz Gustavo Gomes Teixeira, Jorge Neval Moll Filho, Alice Junqueira Moll, Jorge Neval Moll Neto, Renata Junqueira Moll Bernardes, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, Andre Francisco Junqueira Moll, Opuner Do Brasil Ltda, Pablo Dos Santos Meneses, Pedro Henrique Dias Da Cruz Loretti Vaz De Almeida, Heraclito De Brito Gomes Junior, Wolfgang Stephan Schwerdtle, Hospital Esperanca Sa, Victor Bernardes, Antonio Romeu Scofano Junior
Exibidos apenas os 50 primeiros sócios.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano.
Veja abaixo as empresas de Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ : ***035707**).
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Centro Medico Analia Franco 2 (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0145-12
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Centro Medico Analia Franco 2.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Francisco Marengo, 955, Sala 01 E 02 Andar 10 11 12 13 E 14
Tatuape, Sao Paulo,
SP, CEP 03313-000, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividade médica ambulatorial restrita a consultas (8630503).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 03/03/2021
Telefone de contato: (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Hospital Sao Luiz - Alphaville (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0157-56
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Hospital Sao Luiz - Alphaville.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Alameda Araguaia, 2550, Bloco 7
Alphaville Industrial, Barueri,
SP, CEP 06455-000, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 10/02/2022
Telefone de contato: (11) 30401455
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Rede D'Or Sao Luiz S.A..
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0158-37
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Das Bicuibas, 73, Edif 75
Vila Parque Jabaquara, Sao Paulo,
SP, CEP 04321-150, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Laboratórios de anatomia patológica e citológica (8640201).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 10/02/2022
Telefone de contato: (11) 30401455
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Estacionamento e Administrativo Caxias D'Or (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0152-41
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Estacionamento e Administrativo Caxias D'Or.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Perimetral Brigadeiro Lima E Silva, 711, Parte
Jardim 25 De Agosto, Duque De Caxias,
RJ, CEP 25071-182, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Estacionamento de veículos (5223100).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 17/08/2021
Telefone de contato: (21) 34613600
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Cemed Morumbi (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0149-46
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Cemed Morumbi.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Eng Oscar Americano, 1010, Cidade Jardim, Sao Paulo,
SP, CEP 05673-050, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (8630502).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 23/09/2021
Telefone de contato: (11) 30401455
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Centro Medico Aviccena (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0147-84
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Centro Medico Aviccena.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Alvaro Ramos, 896, Andar 4 5 E 6
Quarta Parada, Sao Paulo,
SP, CEP 03330-002, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares (8630502).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 17/08/2021
Telefone de contato: (11) 26020000
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Hospital Central do Tatuape (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0150-80
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Hospital Central do Tatuape.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Pde Adelino, 901, Edif 905 E 907
Quarta Parada, Sao Paulo,
SP, CEP 03303-000, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 17/08/2021
Telefone de contato: (11) 26020000
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Cemed Corta Vento (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0148-65
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Cemed Corta Vento.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Corta Vento, 28, Anexo 30 32 E 34
Tatuape, Sao Paulo,
SP, CEP 03313-010, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 17/08/2021
Telefone de contato: (11) 33861400
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Administrativo Aviccena (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0151-60
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Administrativo Aviccena.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Pde Adelino, 902, Edif 908 910 912 E 914
Quarta Parada, Sao Paulo,
SP, CEP 03303-000, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (8211300).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 17/08/2021
Telefone de contato: (11) 26020000
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Hospital Guarulhos (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0159-18
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Hospital Guarulhos.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Tiradentes, 1803, Lote 1813
Jardim Guarulhos, Guarulhos,
SP, CEP 07090-000, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências (8610101).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 10/02/2022
Telefone de contato: (21) 32394700
E-mail: [email protected]
Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Otavio De Garcia Lazcano (CPF/CNPJ: ***035707**) é Diretor da empresa Hospital Ribeirao Pires - Fisioterapia (Rede D'Or Sao Luiz S.A.).
Data de entrada de Otavio De Garcia Lazcano na sociedade : 15/01/2016.
CNPJ: 06.047.087/0153-22
Razão social: Rede D'Or Sao Luiz S.A.
Nome fantasia: Hospital Ribeirao Pires - Fisioterapia.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Major Cardim, 185, Suissa, Ribeirao Pires,
SP, CEP 09424-250, Brasil
Capital social: R$ 15.711.359.775,89.
Atividade econômica : Atividades de fisioterapia (8650004).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Aberta (2046).
Data de abertura: 19/11/2021
Telefone de contato: (11) 48271000
E-mail: [email protected]
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.