Jose Paulo De Cesaro
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Jose Paulo De Cesaro". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Jose Paulo De Cesaro" : 1.
Jose Paulo De Cesaro participa ou já participou de 8 empresas matrizes e 72 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Jose Paulo De Cesaro : 80
Jose Paulo De Cesaro é sócio de 8 empresas no estado de Rio Grande Do Sul.
Primeira sociedade de Jose Paulo De Cesaro foi firmada em: 16/08/1966
Sócios de Jose Paulo De Cesaro : Augusto De Cesaro, Nestor Augusto De Cesaro, Luiz Antonio De Cesaro, J.E.A Participacoes Societarias Ltda., A.M.J.M Participacoes Societarias Ltda., N&E Participacoes Societarias Ltda., W&N Participacoes Societarias Ltda., M.C.C Participacoes Societarias Ltda., E.T.T De Cesaro Lorenz Participacoes Societarias Ltda., A.M.N.8 Participacoes Societarias Ltda., V.L.L Participacoes Societarias Ltda., S.B.N Participacoes Societarias Ltda., E.C.C Participacoes Societarias Ltda., L.F.C.W Participacoes Societarias Ltda., Adilson Volney Figueiredo Neuhaus, Homero Cavalca, Vilson Jose Valcarenghi, Wilson Garcia Dos Santos, Edson De Cesaro, Wilson De Cesaro, Marisa De Cesaro Cavalca, Eliane De Cesaro Lorenz, Elenisse Solange De Cesaro Cavalca, Nestor De Cesaro E Filhos Participacoes Societarias Ltda., Augusto De Cesaro E Filhas Participacoes Societarias Ltda., Wilson De Cesaro Participacoes Societarias Ltda., Jose Paulo De Cesaro Participacoes Societarias Ltda., Marisa De Cesaro Cavalca E Filhos Participacoes Societarias Ltda., De Cesaro Lorenz Participacoes Societarias Ltda., H.E.5 Participacoes Societarias Ltda., Andre De Cesaro, Ademir Antonio Dornelles, Arcylda Verona De Cesaro Participacoes Societarias Ltda., Arlindo De Cesaro E Filhos-Participacoes E Administracao Ltda, Maria De Cesero Participacoes Ltda, Elisete De Cesaro
Veja abaixo as empresas de Jose Paulo De Cesaro.
Veja abaixo as empresas de Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ : ***219670**).
Unidao Participacoes Societarias Ltda.
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidao Participacoes Societarias Ltda..
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 27/11/2019.
CNPJ: 35.635.872/0001-00
Razão social: Unidao Participacoes Societarias Ltda.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Feitoria, 350, Sala 16
Sao Jose, Sao Leopoldo,
RS, CEP 93040-193, Brasil
Capital social: R$ 48.217.464,00.
Atividade econômica : Holdings de instituições não-financeiras (6462000).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 27/11/2019
Telefone de contato: (51) 96993730
E-mail: [email protected]
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0001-89
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Independencia, 9005, Pavlh A
Novo Esteio, Esteio,
RS, CEP 93270-010, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (4691500).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34589700
E-mail: [email protected]
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0002-60
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Brasil, 140, Centro, Portao,
RS, CEP 93180-000, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34589700 / (51) 35907200
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0003-40
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Estrada Vereador Oscar Horm, 1315, Canudos, Novo Hamburgo,
RS, CEP 93544-000, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34585587
E-mail: [email protected]
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0005-02
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Cel. Gaelzer Neto, 64, Centro, Ivoti,
RS, CEP 93900-000, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34589700 / (51) 35907200
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0006-93
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Independencia, 700, Cidade Shopping
Centro, Campo Bom,
RS, CEP 93700-000, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34589700 / (51) 35907200
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0007-74
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Jamaica, 666, Canudos, Novo Hamburgo,
RS, CEP 93542-150, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34589700 / (51) 35907200
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0008-55
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida 20 De Setembro, 3358, Centro, Sapiranga,
RS, CEP 93800-010, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34589700 / (51) 35907200
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0009-36
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Antao De Farias, 961, Centro, Sapiranga,
RS, CEP 93800-010, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34589700 / (51) 35907200
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0010-70
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Nacoes Unidas, 334, Operario, Novo Hamburgo,
RS, CEP 93315-204, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34585587
E-mail: [email protected]
Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Jose Paulo De Cesaro (CPF/CNPJ: ***219670**) é sócio, administrador ou dono da empresa Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A.
Data de entrada de Jose Paulo De Cesaro na sociedade : 02/06/2020.
CNPJ: 07.718.633/0013-12
Razão social: Unidasul Distribuidora Alimenticia S/A
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Rio Grande Do Sul, 2560, Mathias Velho, Canoas,
RS, CEP 92330-001, Brasil
Capital social: R$ 200.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Anônima Fechada (2054).
Data de abertura: 21/11/2005
Telefone de contato: (51) 34585587
E-mail: [email protected]
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.