Fernando Lopes Farinha Junior
Informações cadastrais e quadro societário referente a "Fernando Lopes Farinha Junior". Consulte a quantidade de empresas, CNPJ, endereço, telefone e demais informações.
Quantidade de homônimos existentes para o nome "Fernando Lopes Farinha Junior" : 1.
Fernando Lopes Farinha Junior participa ou já participou de 4 empresas matrizes e 25 filiais.
Total de empresas ativas com participação do sócio Fernando Lopes Farinha Junior : 29
Fernando Lopes Farinha Junior é sócio de 4 empresas no estado de São Paulo.
Primeira sociedade de Fernando Lopes Farinha Junior foi firmada em: 28/07/1971
Sócios de Fernando Lopes Farinha Junior : Osny Cese, Celso Garcia Junior, Elio Yukio Uka, Jorge Henrique De Almeida Bena, Katia Regina Pompeu Franceschi, Paulo Massanori Yamamoto, Ruy Massaky Yamamoto, Valdemir Amadeu, Novaldete Augusta Bertolete Trentin, Amanda Angelica Trentin, Angela Augusta Trentin Do Nascimento, Melisanda Bertolete Trentin, Andreza Bertolete Trentin, Fernando Lopes Farinha, Lopes Supermercados Ltda, Fernanda Lopes Farinha, Cecilia De Falco Farinha
Veja abaixo as empresas de Fernando Lopes Farinha Junior.
Veja abaixo as empresas de Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ : ***972248**).
Provinter Provedor de Acesso A Internet Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Provinter (Provinter Provedor de Acesso A Internet Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 25/05/2010.
CNPJ: 12.546.286/0001-94
Razão social: Provinter Provedor de Acesso A Internet Ltda
Nome fantasia: Provinter.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Goias, 1361, Jardim Bela Vista, Pereira Barreto,
SP, CEP 15375-110, Brasil
Capital social: R$ 200.000,00.
Atividade econômica : Provedores de acesso às redes de comunicações (6190601).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 25/05/2010
Telefone de contato: (18) 37047100
E-mail: [email protected]
Lopes Farinha & Filhos Empreendimentos Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Proenca Empreendimentos (Lopes Farinha & Filhos Empreendimentos Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 10/01/2011.
CNPJ: 13.104.936/0001-04
Razão social: Lopes Farinha & Filhos Empreendimentos Ltda
Nome fantasia: Proenca Empreendimentos.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Argentina, 3375, Parque Comercial, Pereira Barreto,
SP, CEP 15372-130, Brasil
Capital social: R$ 65.038.000,00.
Atividade econômica : Aluguel de imóveis próprios (6810202).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 10/01/2011
Telefone de contato: (18) 37048400 / FAX : (18) 37048400
E-mail: [email protected]
Lopes Farinha & Filhos Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Auto Posto Proenca (Lopes Farinha & Filhos Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 18/07/2008.
CNPJ: 10.408.385/0001-84
Razão social: Lopes Farinha & Filhos Ltda
Nome fantasia: Auto Posto Proenca.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Atlantica, 1775, : B;
Centro, Ilha Solteira,
SP, CEP 15385-000, Brasil
Capital social: R$ 500.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (4731800).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 18/07/2008
Telefone de contato: (18) 37435000 / (18) 37435000 / FAX : (18) 37048400
E-mail: [email protected]
Lopes Farinha & Filhos Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Auto Posto Proenca (Lopes Farinha & Filhos Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 18/07/2008.
CNPJ: 10.408.385/0002-65
Razão social: Lopes Farinha & Filhos Ltda
Nome fantasia: Auto Posto Proenca.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Ulisses Guimaraes, 40, Centro, Tanabi,
SP, CEP 15170-000, Brasil
Capital social: R$ 500.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (4731800).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 07/08/2014
Telefone de contato: (18) 37048400 / (18) 37048400 / FAX : (18) 37048400
E-mail: [email protected]
Lopes Supermercados Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Proenca Supermercados (Lopes Supermercados Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 30/12/2015.
CNPJ: 53.963.443/0001-44
Razão social: Lopes Supermercados Ltda
Nome fantasia: Proenca Supermercados.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Fauzi Kassim, 1247, Sede, Pereira Barreto,
SP, CEP 15370-458, Brasil
Capital social: R$ 7.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 28/07/1971
Telefone de contato: (18) 37048400
E-mail: [email protected]
Lopes Supermercados Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Proenca Supermercados (Lopes Supermercados Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 30/12/2015.
CNPJ: 53.963.443/0002-25
Razão social: Lopes Supermercados Ltda
Nome fantasia: Proenca Supermercados.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Joao Pacheco De Lima, 54 11, Caixa Postal 369
Centro, Auriflama,
SP, CEP 15350-000, Brasil
Capital social: R$ 7.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 28/07/1971
Telefone de contato: (17) 34821177 / (17) 34821177 / FAX : (17) 34821177
E-mail: [email protected]
Lopes Supermercados Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Proenca Supermercados (Lopes Supermercados Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 30/12/2015.
CNPJ: 53.963.443/0004-97
Razão social: Lopes Supermercados Ltda
Nome fantasia: Proenca Supermercados.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Para, 1497, Parque Comercial, Pereira Barreto,
SP, CEP 15372-131, Brasil
Capital social: R$ 7.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 22/03/1979
Telefone de contato: (18) 37048400 / (18) 37048404 / FAX : (18) 37048400
E-mail: [email protected]
Lopes Supermercados Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Proenca Supermercados (Lopes Supermercados Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 30/12/2015.
CNPJ: 53.963.443/0006-59
Razão social: Lopes Supermercados Ltda
Nome fantasia: Proenca Supermercados.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Rua Cyro Maia, 1283, Sede, Pereira Barreto,
SP, CEP 15370-432, Brasil
Capital social: R$ 7.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 28/08/1981
Telefone de contato: (18) 37048400 / (18) 37048404 / FAX : (18) 37048400
E-mail: [email protected]
Lopes Supermercados Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Proenca Supermercados (Lopes Supermercados Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 30/12/2015.
CNPJ: 53.963.443/0007-30
Razão social: Lopes Supermercados Ltda
Nome fantasia: Proenca Supermercados.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Brasil Norte, 506, Zona Norte, Ilha Solteira,
SP, CEP 15385-136, Brasil
Capital social: R$ 7.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 28/11/1984
Telefone de contato: (18) 37048400 / FAX : (18) 37422041
E-mail: [email protected]
Lopes Supermercados Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Proenca Supermercados (Lopes Supermercados Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 30/12/2015.
CNPJ: 53.963.443/0008-10
Razão social: Lopes Supermercados Ltda
Nome fantasia: Proenca Supermercados.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Antonio Trajano Dos Santos, 1060, Centro, Tres Lagoas,
MS, CEP 79601-970, Brasil
Capital social: R$ 7.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 17/04/1995
Telefone de contato: (67) 35212055 / (67) 35212055 / FAX : (67) 35212055
E-mail: [email protected]
Lopes Supermercados Ltda
Fernando Lopes Farinha Junior (CPF/CNPJ: ***972248**) é Sócio-Administrador da empresa Proenca Supermercados (Lopes Supermercados Ltda).
Data de entrada de Fernando Lopes Farinha Junior na sociedade : 30/12/2015.
CNPJ: 53.963.443/0009-00
Razão social: Lopes Supermercados Ltda
Nome fantasia: Proenca Supermercados.
Situação Cadastral: ATIVA.
Endereço: Avenida Joao Amadeu, 3530, Jardim Aclimacao, Jales,
SP, CEP 15700-200, Brasil
Capital social: R$ 7.000.000,00.
Atividade econômica : Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados (4711302).
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada (2062).
Data de abertura: 09/10/1998
Telefone de contato: (17) 36243100 / (17) 36243100 / FAX : (17) 36243100
E-mail: [email protected]
Para obter acesso a demais informações como número do CPF, consulta de dívidas, processos e outras informações, acesse os sites oficiais.
Este site permite consulta ao número de CNPJ, razão social, endereço completo e capital social de empresas.
De acordo com o Decreto 8.777 de 11 de maio de 2016, as informações do Quadros Societários e de Administradores das Pessoas Jurídicas são considerados Dados Abertos e livres para divulgação sem autorização prévia.